Articoli

Suggerimenti per i calcoli (parte 2)


SUGGERIMENTO 6: Moltiplica un numero per 9

In questo caso basta aggiungere uno zero alla fine del numero e sottrarlo dal numero iniziale. Facciamo la seguente moltiplicazione: 44 x 9.

L'aggiunta di uno zero alla fine del numero 44 ci dà 440.
Quindi sottraggiamo da questo valore il valore iniziale: 440-44 = 396.
Quindi 44 x 9 = 396.

Altri esempi:
27 x 9 = 270-27 = 243.
56 x 9 = 560-56 = 504.
33 x 9 = 330-33 = 297.

SUGGERIMENTO 7: Moltiplica un numero per 99

In questo caso basta aggiungere 2 zeri alla fine del numero e sottrarlo dal numero iniziale. Facciamo la seguente moltiplicazione: 44 x 99.

L'aggiunta di 2 zeri alla fine del numero 44 ci dà 4400.
Quindi sottraggiamo da questo valore il valore iniziale: 4400-44 = 4356.
Pertanto 44 x 99 = 4356.

Altri esempi:
27x99 = 2700-27 = 2673
56x99 = 5600-56 = 5544
33x99 = 3300-33 = 3267

CONSIGLIO 8: Moltiplica un numero per 101

Quando un numero di 2 cifre AB moltiplicato per 101, il risultato sarà ABAB. Alcuni esempi:

43 x 101 = 4343
32x101 = 3232
14 x 101 = 1414

CONSIGLIO 9: Moltiplica 2 numeri (2 cifre) che hanno lo stesso numero delle decine e la somma delle cifre delle loro unità è 10

Esempi di moltiplicazioni che possono essere fatte con questo metodo: 42x48, 53x57, 21x29, 35x35, 87x83, 94x96, ecc.

È necessario seguire i seguenti passi:
1) Moltiplichiamo la cifra delle decine (che è uguale ai 2 numeri) per il numero che la segue;
2) Moltiplichiamo i numeri di unità normalmente;
3) Mettiamo insieme le due parti.

Facciamo la seguente moltiplicazione: 53 x 57:
passo 1:
5x6 = 30
passo 2:
3x7 = 21
passo 3:
Mettiamo insieme i due numeri: 3021.
Quindi 53 x 57 = 3021. Barbuto!

Un altro esempio: 94x96:
passo 1:
9x10 = 90
passo 2:
4x6 = 24
passo 3:
Mettiamo insieme i due numeri: 9024.
Quindi 94 x 96 = 9024. Barbuto!

SUGGERIMENTO 10: Somma di n primi numeri dispari naturali

La somma di n i primi numeri dispari naturali sono uguali n2. Esempi:

1) Somma dei primi 5 numeri naturali dispari (1 + 3 + 5 + 7 + 9):
La somma è pari a 52 = 25.

2) Somma dei primi 15 numeri naturali dispari:
La somma è pari a 152 = 225.

SUGGERIMENTO 11: Moltiplica un numero per 15

Aggiungi il numero con la sua metà e moltiplica il risultato per 10.
Esempi:
14×15 =(14+7)×10=210
10,4×15=(10,4+5,2)×10=15,6×10=156

<


Video: Analisi ragionata per il calcolo sismico di strutture in muratura - Parte 2 (Agosto 2021).